Pour les articles homonymes, voir François Baroin (homonymie).
François Baroin, né le 21 juin 1965 dans le 12e arrondissement de Paris, est un homme politique français, membre de l'UMP.
Il a été ministre de l'Outre-mer puis ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire dans le gouvernement Dominique de Villepin.
Biographie
Origine, enfance et études
François Claude Pierre René Baroin est le fils de
Michel Baroin (haut fonctionnaire,
Homme d'affaires et Grand-maître du Grand Orient de France entre
1977 et
1978) et de Michèle Paulin.
Étudiant au collège Stanislas, au lycée Claude-Bernard à Paris, puis à l'Université Paris II Panthéon-Assas, il est diplômé d'un DESS de défense, d'un DESS de sciences de l'information, de l'institut supérieur de gestion et d'un DEA de Géopolitique.
Depuis 2001, il est également avocat au barreau de Paris.
Mariage, famille, enfants
C'est à la fin de ses études qu'il perd coup sur coup son père, dans un crash d'avion inexpliqué, et sa soeur, dans un accident de voiture.
François Baroin est divorcé de Valérie Broquisse, ancienne journaliste de la chaîne d'information en continu LCI et auparavant journaliste-présentatrice à RFO Guadeloupe puis à La Cinq, qu'il avait épousée le 12 avril 1991 . Il est père de trois enfants : Jules, Constance, Louis. En décembre 2006 , le quotidien France Soir et l'hebdomadaire Bon Week dévoilent sa relation avec la journaliste Marie Drucker.
Carrière professionnelle et carrière politique
Repéré par Jean-Pierre Elkabbach lors d'une émission d
Apostrophes, il est recruté par celui-ci comme journaliste au service politique d’Europe 1, où il débute sa carrière de 1988 à 1992.En 1989, il devient conseiller municipal (RPR) de Nogent-sur-Seine dans l'Aube, entre à l'Assemblée nationale en 1993, dont il est le plus jeune député, puis est élu maire de Troyes en 1995. La même année il est élu président de l'Association des maires de l'Aube. Il est porte-parole de la campagne présidentielle 1995 de Jacques Chirac.
La même année il est nommé secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du 1er gouvernement d’Alain Juppé, devenant ainsi le benjamin du gouvernement. N'étant pas reconduit quelques mois plus tard dans le 2e gouvernement d'Alain Juppé, il devient chargé de mission à l'Élysée, poste conservé jusqu'à ce qu'il retrouve son siège de député en 1997.
En 2001, François Baroin devient président de la Communauté d'agglomération de Troyes (CAT) et administrateur du musée du Président-Jacques-Chirac en Corrèze.
Il est réélu député le 16 juin 2002 , pour la XIIe législature (2002-2007), dans la 3e circonscription de l'Aube au second tour, avec 64,32 % des voix, et avec un taux d'abstention de 47,36 %. Il est membre de l'UMP, dont il fut le porte-parole sous la présidence d'Alain Juppé puis secrétaire général délégué sous la présidence par intérim de Jean-Claude Gaudin. Il a été conseiller politique de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président de l'UMP ; il est président du comité départemental de l'UMP-Aube et vice-président du club Dialogue & Initiative (présidé par Jean-Pierre Raffarin).
Le 2 juin 2005 , il a été nommé ministre de l'Outre-mer dans le gouvernement Dominique de Villepin, puis du 26 mars 2007 au 18 mai 2007 , il a assuré les fonctions de ministre de l'Intérieur en remplacement de Nicolas Sarkozy après la démission de ce dernier qui souhaitait se consacrer à la campagne présidentielle.
Il est réelu député le 10 juin 2007 avec 55,21 % des voix dans sa circonscription, dès le premier tour, avec un taux d'abstention de 48,32 %.
Il est réelu maire de Troyes le 9 mars 2008 , sa liste obtenant 50,42 % dès le premier tour face à quatre autres listes, mais avec un taux d'abstention de 48,05 %.
Études
- Lycée Stanislas (Paris).
- Institut supérieur de gestion.
- DEA de Géopolitique.
- DESS de Sciences de l'Information.
- DESS de Défense.
Fonction politique
- secrétaire national du RPR aux PME-PMI (1999); *secrétaire national du RPR, chargé de la culture et de la communication (jusqu'en 1999);
- secrétaire national du RPR, chargé de la réforme et de l'organisation des pouvoirs publics 1999-2001);
- secrétaire général délégué puis conseiller politique de l'UMP (depuis avril 2004);
Mandats et fonctions
- Conseiller politique et membre du bureau politique de l'UMP
- Président de l'Association Départementale des Maires de l'Aube
- Il est par ailleurs président du Comité départemental de l'UMP dans l'Aube et vice-président du club Dialogue & Initiative