Michel d'Ornano, né à
Paris le 12 juillet
1924, mort à
Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) le 8 mars
1991, est homme
Politique français.
Biographie
Descendant de
Marie Walewska et du Maréchal d'Ornano, fils du comte Guillaume d'Ornano (1894-1985) cofondateur des
parfums Lancôme, et comte lui-même, Michel d'Ornano débute, après le lycée Carnot et des études de droit, une carrière d'industriel du parfum, avec son père et son frère, Hubert, en créant la société Jean d’Albret-Orlane.
Il s'engage en politique en 1962 en accédant à la mairie de Deauville, lieu de villégiature de ses parents. Il devient ensuite Député (1967) puis membre (1976) et président (1979) du conseil général du Calvados, et enfin président du conseil régional de Basse-Normandie (1983) dont il a été éphémèrement le premier en 1974 avant d'être nommé ministre. La région lui doit alors la desserte Paris-Caen-Cherbourg par Turbotrain, l'implantation de l'accélérateur de particules GANIL à Caen et la construction de l’autoroute de Normandie, ainsi que le Festival du cinéma américain de Deauville.
Surnommé le « Duc de Normandie », il crée autour de lui un clan qui fait de lui l'homme fort de la Basse-Normandie pendant 30 ans. Il installe sa femme, Anne d'Ornano, à la mairie de Deauville en 1977, et, frappé par le cumul de mandat, propose en 1986 la présidence de région à René Garrec. À sa mort en 1991, renversé par une voiture en traversant la chaussée à Garches (Hauts-de-Seine), Nicole Ameline, sa suppléante, devient députée, sa femme reprend la présidence du conseil général du Calvados.
Sur le plan national, il est un ami fidèle de Valéry Giscard d'Estaing. Il fonde avec ce dernier les Républicains indépendants (RI), puis adhère à l’UDF. Cela lui vaudra d'être ministre durant toute la présidence de celui-ci, aux portefeuilles successivement de l'Industrie et de la recherche, des Affaires Culturelles, et de l'Environnement et du cadre de vie.
Pour les éléctions municipales de 1977, Michel d'Ornano est le candidat désigné par les Républicains indépendants pour tenter d'emporter la Mairie de Paris. Arrêtant son choix sur le XVIIe arrondissement dans un premier temps, il se présente finalement dans le XVIIIe où il est battu par la liste socialiste conduite par Lionel Jospin, Daniel Vaillant et Bertrand Delanoë. L'élection est marquée par le duel avec Jacques Chirac, autre candidat de droite, qui cherche (et réussira) à atteindre Giscard dans la perspective de l'élection présidentielle de 1981.
Il a également été vice-président de la Socpresse.
Mandats politiques
Fonctions ministérielles
- Ministre de l'Industrie du 14 juin 1974 au 29 mars 1977
- Ministre de la Culture et de l'Environnement du 29 mars 1977 au 31 mars 1978
- Ministre de l'Environnement et du cadre de vie du 31 mars 1978 à 22 mai 1981 (et de la culture entre le 4 mars et le 22 mai 1981)
Bibliographie
- Une certaine idée de Paris (1976)
- La Manipulation des médias (1983)